Reports for Kurt Bucher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Kurt Bucher
Holdings
Newest SOGC notifications: Kurt Bucher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6858676, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Kurt Bucher Immobilien Treuhand, in Engelberg, CH-140.1.004.272-5, Tellensteinstrasse 3, 6390 Engelberg, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Verwalten von Immobilien und Liegenschaften, sowie Treuhandtätigkeiten.
Eingetragene Personen:
Bucher, Kurt, von Geuensee und Ettiswil, in Engelberg, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6759830, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
K. Bucher Immobilien-Treuhand AG, in Oberdorf NW, CH-150.3.000.992-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2011, S. 12, Publ. 5982412). [Folgende Adresse wird im Handelsregister gelöscht:] [gestrichen: Weitere Adresse: Tellensteinstrasse 3, 6390 Engelberg].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Kurt, von Geuensee und Ettiswil, in Engelberg, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4979514, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
K. Bucher Immobilien-Treuhand AG, in Ennetbürgen, CH-150.3.000.992-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2008, S. 12, Publ. 4537358).
Statutenänderung:
9.04.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher-Gehring, Ruth, von Geuensee und Ettiswil und Neuheim, in Engelberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Noser Treuhand und Revisions AG, in Stans (CH-150.3.000.438-1), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herber, Christoph, von Stans, in Buochs, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bucher, Kurt, von Geuensee und Ettiswil, in Engelberg, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Herber-Imboden, Andrea, von Stans, in Buochs, mit Einzelunterschrift.