Reports for Samuel Brunner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Samuel Brunner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005874656, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Finanzkontrolle der Stadt Zürich, in Zürich, CHE-114.040.532, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2019, Publ. 1004603863).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Samuel, von Iseltwald, in Andelfingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Stellvertretenden Vorsitzenden der Geschäftsleitung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Montes Gomez, Larissa, von Cazis, in Dänikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Stellvertretenden Vorsitzenden der Geschäftsleitung;
Rosa-Zeiser, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Stellvertretenden Vorsitzenden der Geschäftsleitung.
Publication number: 2654809, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Finanzkontrolle der Stadt Zürich, in Zürich, CHE-114.040.532, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2011, Publ. 6192406).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Bernhard, von Zürich, in Mönchaltorf, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frieser, Arno, von Pfaffnau, in Adliswil, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Samuel, von Iseltwald, in Andelfingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Stellvertretenden Vorsitzenden der Geschäftsleitung;
Künzle, Peter, von Ebnat-Kappel, in Wildberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Stellvertretenden Vorsitzenden der Geschäftsleitung;
Finanzkontrolle des Kantons Zürich (CHE-108.907.720), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Finanzkontrolle des Kantons Zürich, in Zürich (CH-020.8.000.020-7)].
Publication number: 1416915, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Finanzkontrolle der Stadt Winterthur, in Winterthur, CHE-113.932.103, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2010, S. 33, Publ. 5457468).
Rechtliche Grundlage:
Verordnung über die Finanzkontrolle vom 15.04.2013.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ludwig, Georg Armon, von Ardez, in Winterthur, Leiter der Finanzkontrolle, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Samuel, von Iseltwald, in Andelfingen, stellvertretender Leiter der Finanzkontrolle, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Finanzkontrolle des Kantons Zürich (CHE-108.907.720), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Finanzkontrolle des Kantons Zürich];
Berberat Kecerski, Sandra, von Lajoux JU, in Winterthur, Leiterin der Finanzkontrolle, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Attinger, Linda, von Winterthur, in Winterthur, stellvertretende Leiterin der Finanzkontrolle, mit Kollektivunterschrift zu zweien.