Reports for Martin Brunner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Martin Brunner
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Brunner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3944053, Commercial Registry Office Berne, (36)
StudioSounds AG, in Bern, CHE-112.425.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 14.09.2015, Publ. 2370975).
Statutenänderung:
13.12.2017.
Domizil neu:
Waaghausgasse 7, 3011 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf von Musikinstrumenten und Musiksoftware/Musikhardware, die Planung und Realisierung von Studioaufnahmen, die Planung und Ausführung von Musikanlässen sowie die Installation und Schulung auf diesen Produkten und Dienstleistungen. Sie kann Liegenschaften erwerben und veräussern, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Massnahmen treffen, Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu erreichen oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch gewöhnlichen Brief oder gegen Empfangsbestätigung. Gemäss Erklärung vom 13.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ADT Aebischer & Dietrich Treuhand GmbH , in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner-Thoma, Ursula, von Winterthur, in Zollikofen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Worblaufen (Ittigen), Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Brunner, Martin, von Winterthur, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Worblaufen (Ittigen), Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Brunner, Roland, von Winterthur, in Worblaufen (Ittigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ostermundigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Joss, Florian, von Hasle bei Burgdorf, in Schlosswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Münsingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1636749, Commercial Registry Office Berne, (36)
Brunner Informatik AG, in Ittigen, CHE-103.742.564, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2009, S. 4, Publ. 4947164).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Martin, von Winterthur, in Worblaufen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Daniel, von Winterthur, in Bremgarten bei Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
ADT Aebischer & Dietrich Treuhand GmbH (CHE-108.485.995), in Bern, Revisionsstelle [bisher: ADT Aebischer & Dietrich Treuhandgesellschaft].
Publication number: 5014792, Commercial Registry Office Berne, (36)
Einfamilienhausgenossenschaft Altikofen-Worblaufen, in Ittigen, CH-035.5.014.827-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2007, S. 3, Publ. 4198842).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Martin, von Winterthur, in Zollikofen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Kassierin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer, Konstanze, von Wilderswil, in Worblaufen (Ittigen), Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Kassierin.