Reports for Marco Eduard Brunner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marco Eduard Brunner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005912103, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pavillon Nouvel, in Uster, CHE-109.991.545, Verein (SHAB Nr. 222 vom 13.11.2020, Publ. 1005021968).
Name neu:
Pavillon Nouvel in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.11.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Marco Eduard, von Erlenbach ZH und Uster, in Uster, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegenhagen, Roger, von Tartegnin, in Uster, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebi, Hanspeter, von Seeberg, in Uster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gut, Markus, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thalmann, Kaspar, von Uster, in Uster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moos, Roger Daniel, von Geroldswil und Zürich, in Uster, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trümpler, David Heinz, von Basel, in Uster, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertsch, Andreas, von Eschlikon, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1005143144, Commercial Registry Office Zurich, (20)
J. Jucker AG, in Bauma, CHE-102.660.432, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2018, Publ. 4433099).
Statutenänderung:
24.03.2021.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
c/o SBT Real Estate AG, Aathalstrasse 84, 8610 Uster.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Projektierung, Entwicklung und Erstellung, die Verwaltung und Vermietung sowie den Verkauf von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktien neu:
500'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 600 Namenaktien zu CHF 100.00 ((Stimmrechtsaktien)) und 440 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 16.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jucker, Hans-Felix, von Bauma, in Fällanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bolte-Jucker, Claudia Patricia Marianne, von Bauma, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Jürg Martin Jucker oder Marianne Therese Meier-Jucker oder Susanne Küng-Jucker;
Jucker, Corina Christiane Regula, von Bauma, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Jürg Martin Jucker oder Marianne Therese Meier-Jucker oder Susanne Küng-Jucker;
Jucker, Jürg Martin, von Bauma, in Bauma, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Claudia Patricia Marianne Bolte-Jucker oder Corina Christiane Regula Jucker;
Küng-Jucker, Susanne , von Bauma, in Bauma, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Claudia Patricia Marianne Bolte-Jucker oder Corina Christiane Regula Jucker;
Meier-Jucker, Marianne Therese, von Bauma, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Claudia Patricia Marianne Bolte-Jucker oder Corina Christiane Regula Jucker.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Marco Eduard, von Uster, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diedenhofen, Hans-Joachim Maria, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Domenig, Gaudenz Florian, von Tamins, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Honegger, Andreas Johannes, von Wald (ZH), in Wald (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trümpler, David Heinz, von Basel, in Uster, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung (CHE-105.827.941), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.
Publication number: 2094671, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Im Lot Immobilien AG, in Uster, CHE-336.724.769, Aathalstrasse 84, 8610 Uster, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.04.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen aller Art in der Immobilienbranche. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Brunner, Marco, von Erlenbach ZH und Uster, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trümpler, David, von Basel, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruoss & Partner, Treuhand-, Revisions- und Steuerberatungsgesellschaft (CHE-106.090.692), in Küsnacht ZH, Revisionsstelle.