Reports for Hanspeter Aebi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hanspeter Aebi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005912103, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pavillon Nouvel, in Uster, CHE-109.991.545, Verein (SHAB Nr. 222 vom 13.11.2020, Publ. 1005021968).
Name neu:
Pavillon Nouvel in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.11.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Marco Eduard, von Erlenbach ZH und Uster, in Uster, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegenhagen, Roger, von Tartegnin, in Uster, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebi, Hanspeter, von Seeberg, in Uster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gut, Markus, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thalmann, Kaspar, von Uster, in Uster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moos, Roger Daniel, von Geroldswil und Zürich, in Uster, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trümpler, David Heinz, von Basel, in Uster, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertsch, Andreas, von Eschlikon, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1004575706, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pavillon Nouvel, in Uster, CHE-109.991.545, Verein (SHAB Nr. 42 vom 04.03.2003, S.16, Publ. 888184).
Statutenänderung:
05.12.2018.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Aufwertung und Belebung des Standortes Uster oder anderer geeigneter Standorte durch den Wiederaufbau eines von Jean Nouvel für die Expo02 entworfenen Gebäudes mit einer Fassade aus rostendem Stahlblech sowie durch die Organisation von Veranstaltungen aller Art.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Hanspeter, von Seeberg, in Uster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bertsch, Andreas, von Eschlikon, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gut, Markus, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thalmann, Kaspar, von Uster, in Uster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.