Reports for Hanspeter Brunner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Hanspeter Brunner
Holdings
Newest SOGC notifications: Hanspeter Brunner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6780260, Commercial Registry Office Berne, (36)
immobrunner.ch GmbH, in Aarberg, CH-073.4.015.515-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2010, S. 4, Publ. 5759050).
Statutenänderung:
16.07.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Vermietung, Verwaltung, Kauf und Verkauf von Liegenschaften, Ausführung von Neu- und Umbauten, Renovationen, Projektierungen als Generalunternehmung sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Immobilien- und Treuhandwesen. Die Gesellschaft ist befugt, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben oder zu pachten sowie alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie auch Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Hanspeter, von Seedorf BE, in Schüpfen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Reto, von Seedorf BE, in Aarberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Publication number: 5985748, Commercial Registry Office Zurich, (20)
gapag GastroProfessional AG, in Zürich, CH-020.3.023.032-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2010, S. 21, Publ. 5788324).
Statutenänderung:
22.12.2010.
Firma neu:
gapag GastroProfessional AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(gapag GastroProfessional SA en liquidation) (gapag GastroProfessional Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 22.12.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.12.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jung, Daniel, von Zürich und Pfyn, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abplanalp, Andreas, von Arosa, in Arosa, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brunner, Hanspeter, von Seedorf BE, in Schüpfen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luthi, Verena Rosa, von Thierachern, in La Chaux-de-Fonds, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Schneider, Bruno, von Bichelsee-Balterswil, in Mosnang, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmutz, Anton, von Worb, in Niederhünigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzli, Niklaus, von Ostermundigen, in Ittigen, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zbinden, Tobias, von Zumholz, in Marly, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Giffers, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 3290464, Commercial Registry Office Zurich, (20)
gapag GastroProfessional AG, in Zürich, CH-020.3.023.032-5, Betrieb einer elektronischen Informationsplattform, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2002, S. 20, Publ. 659796).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welte Treuhand AG, in Küttigen, Revisionsstelle;
Haenni, Frédéric, von Salvenach, in Constantine, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lengwiler, Walter, von Muolen, in Niederwil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Romano, Rudolf, von Ennetmoos, in Porrentruy, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Hanspeter, von Seedorf BE, in Schüpfen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luthi, Vereana Rosa, von Thierachern, in La Chaux-de-Fonds, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wirth, Ambros, von Uzwil, in Gossau SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.