Reports for Adrian Brunner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Adrian Brunner
Newest SOGC notifications: Adrian Brunner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005222975, Commercial Registry Office Berne, (36)
Phoenix EM Process GmbH, in Frauenkappelen, CHE-351.263.646, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005192050).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bumann, Melanie, von Saas Fee, in Biglen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 78 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Adrian, von Wileroltigen, in Noflen BE (Kirchdorf (BE)), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 78 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Noflen BE (Noflen), mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Marti, Dominik, von Lyss, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 78 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 37 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Phoenix EM Process GmbH (CHE-351.263.646), in Frauenkappelen, Gesellschafterin, mit 43 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 34 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1004512624, Commercial Registry Office Berne, (36)
Despraz Anlagenbau AG, in Burgdorf, CHE-325.678.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2018, Publ. 1004497252).
Statutenänderung:
27.11.2018.
Firma neu:
SPE Pro AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SPE Pro SA) (SPE Pro Ltd.).
Sitz neu:
Frauenkappelen.
Domizil neu:
Murtenstrasse 116, 3202 Frauenkappelen. Gemäss Erklärung vom 27.11.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Adrian, von Wileroltigen, in Noflen BE (Kirchdorf (BE)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Guédon François Fiduciaire et Gérance S.A. (CHE-105.713.929), in Lausanne, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Dominik, von Lyss, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004497252, Commercial Registry Office Berne, (36)
Despraz Anlagenbau AG, in Burgdorf, CHE-325.678.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2017, Publ. 3887745).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Despraz, Jean Daniel, von Vulliens, in Granges-près-Marnand (Valbroye), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schluep, Adrian, von Oberdorf (SO), in Oberdorf SO, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Adrian, von Wileroltigen, in Noflen BE (Kirchdorf (BE)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Noflen BE (Noflen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].