Reports for Urban Brütsch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Urban Brütsch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005480014, Commercial Registry Office Graubünden
Interkantonale Försterschule Maienfeld, in Maienfeld, CHE-107.869.229, Stiftung (SHAB Nr. 232 vom 27.11.2020, Publ. 1005033628).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geissmann, Patrick, von Hägglingen, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nigg, Heinz, von Buchs SG, in Buchs SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Bruno, von Ramsen, in Schaffhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jäger, Beat, von Pfäfers, in Vättis (Pfäfers), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brütsch, Urban, von Diessenhofen, in Diessenhofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frei, Maurus, von Celerina/Schlarigna, in Glarus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fritsche, Beat, von Appenzell, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Philipp, Beat, von Untervaz, in Untervaz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005120230, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
WaldSchweiz - Verband der Waldeigentümer, in Solothurn, CHE-106.412.028, Verein (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2020, Publ. 1004861449).
Statutenänderung:
18.09.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morier, Alain, von Château-d'Oex, in Affoltern am Albis, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brütsch, Urban, von Diessenhofen, in Diessenhofen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manser, Rolf, von Appenzell, in Fraubrunnen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Camin, Paolo, von Centovalli, in Neuchâtel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1004962576, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Holzmarkt Ostschweiz AG, in Neckertal, CHE-114.601.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2016, S.0, Publ. 3099331).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brütsch, Urban, von Diessenhofen, in Diessenhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Urs, von Appenzell, in Hefenhausen (Wäldi), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.