Reports for Hans Brülisauer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Brülisauer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004833973, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Brülisauer Landmaschinen GmbH, in Eichberg, CHE-103.270.789, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2008, S.18, Publ. 4801724).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brülisauer, Hans, von Appenzell, in Eichberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Brülisauer-Menzi, Doris, von Appenzell, in Eichberg, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Robert Aebi Landtechnik AG (CHE-235.998.772), in Regensdorf, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Zahner, Marcel, von Basel, in Freidorf TG (Roggwil (TG)), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Bernard, Ekaterina, von L'Isle, in Gockhausen (Dübendorf), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Segmüller, Armin, von Altstätten, in Hinterforst (Altstätten), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Brülisauer Landmaschinen GmbH, in E i c h b e r g, Betrieb einer mechanischen Werkstätte usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 29.03.1994, S. 1699).
Statutenänderung:
25.02.2000.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brülisauer, Johann, von Appenzell, in Eichberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Brülisauer-Schiegg, Theresia, von Appenzell, in Eichberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brülisauer, Hans, von Appenzell, in Eichberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.- [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-];
Brülisauer-Menzi, Doris, von Appenzell, in Eichbergs Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-.
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Brülisauer Landmaschinen GmbH, in Eichberg , Gehrlistrasse 2, 9453 Eichberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.3.1994.
Zweck:
Betrieb einer mechanischen Werkstätte verbunden mit dem Handel mit Traktoren und landwirtschaftlichen Maschinen jeder Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten, verkaufen, mieten, vermieten und überbauen.
Stammkapital:
Fr.20000.
Liberierung:
Fr.20000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma "Johann Brülisauer, Landmaschinen", in Eichberg, gemäss Übernahmebilanz per 1. Januar 1994 mit Aktiven von Fr.1139584.15 und Passiven von Fr.382033.16 zum Preise von Fr.757550.99, wovon Fr.20000 auf das Stammkapital angerechnet und Fr.737550.99 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Brülisauer, Johann, von Appenzell, in Eichberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.10000;
Brülisauer, Hans, von Appenzell, in Eichberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von Fr.1000;
Brülisauer-Schiegg, Theresia, von Appenzell, in Eichberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von Fr.9000.