Reports for Hubert Brülhart
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hubert Brülhart
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1436535, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
RB-Cema AG, in Biberist, CHE-107.482.876, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2010, S. 19, Publ. 5771448).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlatter, Patrick, von Oberdorf SO, in Oberdorf SO, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Brülhart, Nadine, von Ueberstorf, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brülhart, Hubert, von Ueberstorf, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schlatter, Angèle, von Oberdorf SO, in Oberdorf SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wächter, Michael, von Laufenburg, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5771448, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
RB-Cema AG, in Biberist, CH-260.3.000.483-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2006, S. 11, Publ. 3495180).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renfer, Rudolf, von Lengnau BE, in Lengnau BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brülhart, Hubert, von Ueberstorf, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates];
Schlatter, Patrick, von Oberdorf SO, in Oberdorf SO, mit Einzelprokura.
Publication number: 2443062, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
RB-Cema Holding AG, in Biberist, CH-241.3.004.412-6, bei RB-Cema AG, Grüttstrasse 104, 4562 Biberist, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
3.09.2004.
Zweck:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Grundstücke erwerben und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 03.09.2004 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'RB-Cema AG', in Biberist, wofür 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.
Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 05.08.2004 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'RB-Cema AG', in Biberist, zum Preis von CHF 1'227'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an Aktionäre erfolgen mit Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Brülhart, Hubert, von Ueberstorf, in Langendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brülhart, Marie-Louise, von Ueberstorf, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlatter-Brülhart, Angèle, von Gontenschwil und Ueberstorf, in Oberdorf SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle.