Reports for Martin Josef Brühlmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Josef Brühlmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1613859, Commercial Registry Office Berne, (36)
JEKA Ferienreisen GmbH, in Adelboden, CHE-105.554.200, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2009, S. 5, Publ. 4931868).
Firma neu:
JEKA Ferienreisen GmbH in Liquidation. [Der Hinweis auf die Liberierung wurde gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Liberierung Stammkapital: CHF 50'000.--.].Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.07.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hari, Jürg, von Adelboden, in Adelboden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hari's Chalets GmbH (CHE-108.100.284), in Adelboden, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Hari's Chalets GmbH, , Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung];
JEKA HOLIDAYS LIMITED (2571095), in Birmingham (GB), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: JEKA HOLIDAYS LIMITED, , Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung];
Verein 'Jeka Sint-Paulusjeugdkampen', in Brüssel (BE), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00 [bisher: Verein 'Jeka Sint-Paulusjeugdkampen', , in Brüssel (B), Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Brühlmann, Martin, von Muri AG, in Adelboden, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4540960, Commercial Registry Office Berne, (36)
FEWO Adelboden AG, in Adelboden, CH-036.3.042.265-7, Dorfstrasse 2, 3715 Adelboden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.06.2008.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung und Verwaltung von Ferienwohnungen und die Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen wie Reinigung, Zusatzleistungen, etc.. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen errichten, erwerben oder mit solchen fusionieren, Grundstücke und dingliche Rechte erwerben, unterhalten und weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
gewöhnliche Briefe.
Vinkulierung:
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Hostettler, Markus, von Wahlern, in Frutigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzi, Jakob Olivier, von Adelboden, in Adelboden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brühlmann, Martin, von Muri AG, in Adelboden, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruch-Gygax, Jacqueline, von Seeberg, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hari, Jürg, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gempeler, Christian, von Frutigen, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Germann Treuhand + Revision AG (CH-035.3.011.095-8), in Adelboden, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Berne, (36)
Event Hotelgesellschaft AG, in A d e l b o d e n , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 05.12.2000, S. 8271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kessler, Armin, von Siebnen SZ, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brühlmann, Martin, von Muri AG, in Adelboden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.