Reports for Priska Brüderlin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Priska Brüderlin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4290093, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Lerch Treuhand AG, in Itingen, CHE-114.942.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2017, Publ. 3759661).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brüderlin, Priska, von Muttenz, in Ursenbach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4145361, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fernsehgenossenschaft Ursenbach (FGU), in Ursenbach, CHE-101.749.638, Genossenschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2010, Publ. 5528148).
Firma neu:
Fernsehgenossenschaft Ursenbach (FGU) in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brüderlin, Priska, von Muttenz, in Ursenbach, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Plüss, Beat, von Murgenthal, in Ursenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Hans-Peter, von Sumiswald, in Ursenbach, Mitglied und Kassier der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Leuenberger-Kölliker, Linda, von Rohrbach und Wangenried, in Ursenbach, Präsidentin der Verwaltung, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sommer, Jakob, von Wyssachen, in Ursenbach, Vizepräsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Staub-Mosimann, Ursula, von Sumiswald, in Ursenbach, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Peter, von Trub, in Ursenbach, Mitglied der Verwaltung, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 5607736, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Lerch Treuhand AG, in Itingen, CH-280.3.012.894-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2009, S. 6, Publ. 5188524).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerch, Ernst, von Affoltern im Emmental, in Känerkinden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bobst, Reto, von Oensingen, in Oensingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brüderlin, Priska, von Muttenz, in Ursenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Näf-Nebiker, Thomas, von Wisen SO, in Buckten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Nebiker-Lauber, Thomas, von Itingen und Häfelfingen, in Lampenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Ryf, Stephan, von Rumisberg, in Bützberg, mit Kollektivprokura zu zweien.