Reports for Marco Emil Benedikt Bruderer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marco Emil Benedikt Bruderer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004625499, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Odermatt Transporte AG, in Gaiserwald, CHE-107.139.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, S.0, Publ. 3363925).
Statutenänderung:
29.04.2019.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen via Brief, E-Mail oder durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.04.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Odermatt, Rolf Walter, von Dallenwil, in Abtwil SG (Gaiserwald), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Odermatt-Widmer, Verena, von Dallenwil, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Trevitas Treuhand AG (CHE-104.374.405), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruderer, Marco, von Ingenbohl, in Neukirch (Egnach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neukirch-Egnach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bruderer, Sara, von Vorderthal, in Neukirch (Egnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. [Anpassung Wohnsitz aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Publication number: HR01-1004593185, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Marco Bruderer Holding AG, in Egnach, CHE-254.635.123, Herzogsbach 6, 9315 Neukirch (Egnach), Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.03.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, das Veräussern und die Finanzierung von direkten und indirekten Beteiligungen an Unternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen oder andersartigen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung für Gruppengesellschaften und unabhängige Dritte gewähren. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Immobilien und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, verwerten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre, vorausgesetzt, dass die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, erfolgen via Brief, E-Mail oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 15.03.2019 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bruderer, Marco Emil Benedikt, von Ingenbohl, in Neukirch (Egnach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bruderer, Sara, von Vorderthal, in Neukirch (Egnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lorca Hueltes, Francisco Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3363925, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Odermatt Transporte AG, in Gaiserwald, CHE-107.139.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2014, Publ. 1641073).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruderer, Marco, von Ingenbohl, in Neukirch-Egnach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen].