Reports for Denis Bruch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Denis Bruch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006018541, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Swiss Activities AG, in Erlenbach (ZH), CHE-397.027.688, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005805971).
Statutenänderung:
16.04.2024.
Aktienkapital neu:
CHF 139'669.00 [bisher: CHF 120'162.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 139'669.00 [bisher: CHF 120'162.00].
Aktien neu:
139'669 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 120'162 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung vom 16.04.2024 werden Forderungen von CHF 663'238.00 verrechnet, wofür 19'507 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Tanja, von Remetschwil, in Barcelona (ES), Mitglied der Geschäftsleitung (CSO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Mathias, von Lauterbrunnen, in Erlenbach (ZH), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift];
Graf, Reto, von Lauterbrunnen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bruch, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Wilderswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Demont, Marco Roberto, von Trun, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005859871, Commercial Registry Office Berne, (36)
Inova Solutions AG, in Ostermundigen, CHE-103.421.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2023, Publ. 1005720045).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dahinden, Peter Rudolf, von Hasle (LU), in Zimmerwald (Wald (BE)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bruch, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Wilderswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebs, Adrian Bernhard, von Kirchdorf (BE), in Bolligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Räz, Stefan Simon, von Rapperswil (BE), in Unterseen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tolcsvai Nagy, Géza, von Bremgarten bei Bern, in Schüpfen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005459369, Commercial Registry Office Berne, (36)
Inova Solutions AG, in Ostermundigen, CHE-103.421.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005373876).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frehner, Dominic, von Neuhausen am Rheinfall, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vaucher, Nicola, von Val-de-Travers, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister, Markus, von Schaffhausen, in Ittigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bruch, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Wilderswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfund, Daniel, französischer Staatsangehöriger, in Biglen, mit Kollektivprokura zu zweien.