Reports for Oliver Bretscher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Oliver Bretscher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005608866, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
AEK Build Tec AG, in Rickenbach (SO), CHE-281.155.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2022, Publ. 1005493752).
Statutenänderung:
08.11.2022.
Firma neu:
AEK AG.
Sitz neu:
Solothurn.
Domizil neu:
Obachstrasse 12, 4500 Solothurn.
Weitere Adressen:
Hauptstrasse 26a, 4552 Derendingen. Jurastrasse 13, 4542 Luterbach. Sonnenrainstrasse 4, 4533 Riedholz. Breitenfeldstrasse 3, 4512 Bellach. Poststrasse 8, 4562 Biberist. Hauptstrasse 366, 4716 Welschenrohr. Langfeldstrasse 25, 4528 Zuchwil. Werkhofstrasse 13, 4702 Oensingen. Neue Strasse 1, 4703 Kestenholz. Dammstrasse 12, 4500 Solothurn. Tiefentalweg 11, 4571 Lüterkofen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bretscher, Oliver, von Dorf, in Wangen bei Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Roger, von Zürich, in Halten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiechter, Roland, von Dürrenroth, in Eriswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Pascal, von Zürich, in Huttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Monbaron, Stefan, von Tramelan, in Fulenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Niedhart, Nicolas, deutscher Staatsangehöriger, in Muri bei Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern].
Zweigniederlassung neu:
Rickenbach SO (CHE-277.148.928).
Publication number: HR02-1004836015, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
AEK Build Tec AG, in Rickenbach (SO), CHE-281.155.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2019, Publ. 1004734835).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubach, Alfred Roland, genannt Fredy, von Lützelflüh, in Holderbank (SO), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Monbaron, Stafan, von Tramelan, in Fulenbach, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser, Michael, von Langnau im Emmental, in Subingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bretscher, Oliver, von Dorf, in Wangen bei Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
Matzendorf (CHE-225.234.383). Olten (CHE-208.241.784). Zuchwil (CHE-269.439.105).
Publication number: 7080552, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Cofely AG, in Aarau, CHE-440.374.147, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2010, S. 2, Publ. 5963108).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienberger, Jürg, von Spreitenbach, in Killwangen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weiss, Urs, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kolacz, Tadeusz, von Felben-Wellhausen, in Felben-Wellhausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Woodtli, Thomas, von Strengelbach, in Strengelbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bretscher, Oliver, von Dorf, in Wangen bei Olten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kessler, Yves, von Grenchen, in Niederwil SO, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stadler, Stephan, von Kirchberg SG, in Stansstad, mit Kollektivprokura zu zweien;
Blum, Paul, von Wauwil, in Erlinsbach AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zaugg, Hansjörg, von Lützelflüh, in Aarburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fuhrer, Gerhard, von Adelboden, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien;
Glaninger, Ronald, von Regensdorf, in Wettswil am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien.