Reports for Sylvia Brechbühler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Sylvia Brechbühler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1300991, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
COMPAGNA Sektion Basel-Stadt, in Basel, CHE-106.035.606, Verein (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2008, S. 7, Publ. 4711624).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brechbühler, Sylvia, von Zürich und Auswil, in Basel, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coretti, Rita, von Bregaglia, in Allschwil, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwank, Max, von Binningen, in Binningen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hauck, Claudia, von Basel, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thibault Glaser, Andrea, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes];
Tschuor, Irene, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3091514, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
COMPAGNA Sektion Basel-Stadt, in Basel, CH-270.6.000.096-9, Verein (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2002, S. 5, Publ. 762476).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staehelin, Anita, von Basel, in Binningen, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwank, Max, von Binningen, in Binningen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brechbühler, Sylvia, von Zürich und Auswil, in Basel, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin des Vorstandes];
Unseld, Robert, von Rorschach, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 762476, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Freundinnen junger Mädchen Sektion Basel-Stadt, in Basel, Verein (SHAB Nr. 190 vom 01.10.1996, S. 5935).
Statutenänderung:
30.11.1999, 30.05.2002.
Name neu:
COMPAGNA Sektion Basel-Stadt.
Zweck neu:
Ziel des Vereins ist der Einsatz im Dienste der Mitmenschen im sozialen Bereich. Er umfasst die Anliegen von jungen Menschen, Menschen in schwierigen Lebenssituationen, Senioren und Behinderten aller Altersklassen.
Organisation neu:
Jahresversammlung, Vorstand und Revisionsstelle.
Vorstand:
mindestens 5 Mitglieder.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jansonius, Henny, niederländische Staatsangehörige, in Therwil, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brändle, Gertrud, von Riehen, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift mit der Präsidentin;
Halbeisen, Hedwig, von Dittingen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift mit der Präsidentin;
Schubert, Aletta, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift mit der Präsidentin;
Skrobucha, Ursula, von Riehen, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift mit der Präsidentin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staehelin, Anita, von Basel, in Binningen, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brechbühler, Sylvia, von Zürich und Auswil, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin des Vorstandes.