Reports for Hans-Peter Brandenburger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans-Peter Brandenburger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3241139, Commercial Registry Office Aargau, (400)
agroverde GmbH, in Bergdietikon, CHE-113.550.397, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2016, Publ. 2880391).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandenburger-Guler, Agnes, von Chur und Aarburg, in Bergdietikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Brandenburger, Hans-Peter, von Chur und Aarburg, in Bergdietikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandenburger, Stefan, von Chur, in Bergdietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00.
Publication number: 5726506, Commercial Registry Office Aargau, (400)
agroverde GmbH, in Bergdietikon, CH-400.4.028.558-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2007, S. 1, Publ. 3878076). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.01.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandenburger, Hans-Peter, von Chur und Aarburg, in Bergdietikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3878076, Commercial Registry Office Aargau, (400)
agroverde GmbH, in Bergdietikon, CH-400.4.028.558-7, Kindhauserstrasse 3, 8962 Bergdietikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.03.2007.
Zweck:
Vermittlung von schweizer Praktikanten ins Ausland und von ausländischen Praktikanten in die Schweiz, Vermittlung von in- und ausländischen Arbeitskräften, Schülern und Schulen im In- und Ausland sowie Organisation und Durchführung von Reisen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten oder weiterveräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'AGROverde, Brandenburger' (CH-400.1.023.662-5), in Bergdietikon, gemäss Sacheinlagevertrag vom 26.03.2007 und Bilanz per 31.12.2006 mit Aktiven von CHF 252'370.35 und mit Passiven von CHF 230'602.35 zum Preise von CHF 21'768.--, wovon CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 1'768.-- als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Brandenburger, Hans-Peter, von Chur und Aarburg, in Bergdietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--;
Brandenburger-Guler, Agnes, von Chur und Aarburg, in Bergdietikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.