Reports for Peter Brand
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Peter Brand
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Brand
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006111624, Commercial Registry Office Berne, (36)
Eisbahn Gstaad AG, in Saanen, CHE-101.915.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2023, Publ. 1005866403).
Firma neu:
Eisbahn Gstaad AG in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.08.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romang, Stefan, von Gsteig, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brand, Peter, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Vizepräsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stutz, Robert, von Herrliberg und Islisberg, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Herrliberg und Islisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zürcher, Patrick, von Neuheim, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
von Siebenthal, Katharina, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Horn, Jürg Peter, von Sigriswil, in Schönried (Saanen), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005270406, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wohnbau Kranich AG, in Saanen, CHE-103.964.337, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2017, Publ. 3707463).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müllener-Matti, Verena, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand, Peter, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bigler, Philipp Florian, von Worb, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hefti, Martin, von Glarus Süd, in Turbach (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perreten, Nathanael, von Lauenen, in Gstaad (Saanen), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Westemeier, Kaspar, von Lauenen, in Turbach (Saanen), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gyger, Kurt, von Saanen, in Schönried (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schläppi-Hauswirth, Petra, von Saanen und Lenk, in Grund b. Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004600729, Commercial Registry Office Berne, (36)
Jaggi & Rieder AG, in Saanen, CHE-107.222.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2019, Publ. 1004561836).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Peter, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand, Michael, von Saanen, in Gstaad (Saanen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frautschi, Heinz, von Saanen, in Schönried (Saanen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaggi, Konrad, von Heiligenschwendi, in Saanen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jufer, Urs, von Melchnau, in Schönried (Saanen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohli, Thomas, von Gsteig, in Saanen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.