Reports for Jean-Louis Raymond Brahier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jean-Louis Raymond Brahier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7060442, Commercial Registry Office Jura, (670)
Société des Sélectionneurs Jurassiens, à Delémont, CH-670.5.000.540-5, société coopérative (No. FOSC 99 du 23.05.2006, p. 6, Publ. 3387436).
Modification des statuts:
15.12.2008, 18.12.2009.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative des Sélectionneurs Jurassiens. Selon déclaration du 25.11.2009, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cattin, Pascal, de Alle, à Alle, membre, sans droit de signature;
Chèvre-Schaffner, Joseph, de Mettembert, à Mettembert, vice-président, avec signature collective à deux;
Brahier, Jean-Louis, de Lajoux JU, à Courcelon (Courroux), membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Choffat, Jean-Claude, de Coeuve, à Coeuve, membre, sans droit de signature;
Fleury, Claude, de Courroux, à Courcelon (Courroux), membre, sans droit de signature;
Niklaus, Hannes, de Zauggenried, à Laufon, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Pape, Jean-François Xavier, de La Baroche, à Pleigne, membre, sans droit de signature;
Kottelat, Gervais André Joseph, de Mervelier, à Mervelier, membre, sans droit de signature;
Berberat, Julien, de Lajoux JU, à Les Breuleux, membre, sans droit de signature;
Cerf, Fabrice Paul, de Saulcy, à Courtemaîche (Basse-Allaine), membre, sans droit de signature;
Riat, Damien Michel Marcel, de Bure, à Bure, membre, sans droit de signature;
Scheurer, Sébastien, de Develier, à Develier, membre, sans droit de signature;
Magula, Julien François Clément, de Basse-Allaine, à Bourrignon, membre, sans droit de signature;
Eggenschwiler, Jean-Luc René, de Matzendorf, à Vicques (Val Terbi), gérant et secrétaire, avec signature collective à deux.
Publication number: 3387436, Commercial Registry Office Jura, (670)
Société des Sélectionneurs Jurassiens, à Delémont, CH-670.5.000.540-5, Amélioration de toute culture par la propagation de semences de premier choix, Société coopérative (FOSC no 25 du 06.02.2002, p. 8, publ. 328988).
Nouvelle adresse:
Route de Moutier 62, 2800 Delémont.
Personnes et signatures radiées:
Chételat, Jean-Louis, de Courtételle, à Courtételle, président, avec signature collective à deux;
Eggenschwiler, Jean-Luc, de Rebeuvelier, à Rebeuvelier, secrétaire, avec signature collective à deux;
Carnal, Rémy, de Courrendlin, à Courrendlin, membre, sans droit de signature;
Eicher, René, de Tavannes, à Tavannes, membre, sans droit de signature;
Linder-Dreier, Daniel, de Roggenburg, à Roggenburg, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Biedermann, André, de Delémont, à Delémont, président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président];
Chèvre-Schaffner, Joseph, de Mettembert, à Mettembert, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Brahier, Jean-Louis, de Lajoux JU, à Courcelon (Courroux), membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Choffat, Jean-Claude, de Coeuve, à Coeuve, membre, sans droit de signature;
Fleury, Claude, de Courroux, à Courcelon (Courroux), membre, sans droit de signature;
Niklaus, Hannes, de Zauggenried, à Laufon, membre, sans droit de signature.