Reports for Jean-François Xavier Pape
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jean-François Xavier Pape
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005752330, Commercial Registry Office Jura, (670)
Société coopérative des Sélectionneurs Jurassiens, à Delémont, CHE-100.386.361, société coopérative (No. FOSC 248 du 23.12.2014, p.0, Publ. 1899101).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pape, Jean-François Xavier, de La Baroche, à Pleigne, président, avec signature collective à deux;
Boillat, Vincent François Xavier, de Les Breuleux, à Courtételle, membre, sans droit de signature;
Choffat, Sébastien François Fernand, de Coeuve, à Coeuve, membre, sans droit de signature;
Eggenschwiler, Jean-Luc René, de Matzendorf, à Vicques (Val Terbi), gérant, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Riat, Damien Michel Marcel, de Bure, à Bure, président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Froidevaux, Laurent Joseph René, de Le Bémont (JU), à Les Breuleux, vice-président de l'administration, avec signature collective à deux;
Faivre, Julien Bernard Joseph, de Basse-Allaine, à Montignez (Basse-Allaine), membre de l'administration, sans droit de signature;
Monin, Bernard François Joseph, de Haute-Sorne, à Glovelier (Haute-Sorne), membre de l'administration, sans droit de signature;
Monnerat, Gaël André, de Haute-Sorne, à Mettembert, membre de l'administration, sans droit de signature;
Eggenschwiler, Loïc, de Matzendorf, à Le Bémont JU, gérant, sans droit de signature.
Publication number: 1899101, Commercial Registry Office Jura, (670)
Société coopérative des Sélectionneurs Jurassiens, à Delémont, CHE-100.386.361, société coopérative (No. FOSC 26 du 07.02.2014, Publ. 1333813).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Biedermann, André, de Delémont, à Delémont, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Pape, Jean-François Xavier, de La Baroche, à Pleigne, président, avec signature collective à deux [précédemment: membre sans droit de signature];
Boillat, Vincent François Xavier, de Les Breuleux, à Courtételle, membre, sans droit de signature.
Publication number: 7060442, Commercial Registry Office Jura, (670)
Société des Sélectionneurs Jurassiens, à Delémont, CH-670.5.000.540-5, société coopérative (No. FOSC 99 du 23.05.2006, p. 6, Publ. 3387436).
Modification des statuts:
15.12.2008, 18.12.2009.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative des Sélectionneurs Jurassiens. Selon déclaration du 25.11.2009, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cattin, Pascal, de Alle, à Alle, membre, sans droit de signature;
Chèvre-Schaffner, Joseph, de Mettembert, à Mettembert, vice-président, avec signature collective à deux;
Brahier, Jean-Louis, de Lajoux JU, à Courcelon (Courroux), membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Choffat, Jean-Claude, de Coeuve, à Coeuve, membre, sans droit de signature;
Fleury, Claude, de Courroux, à Courcelon (Courroux), membre, sans droit de signature;
Niklaus, Hannes, de Zauggenried, à Laufon, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Pape, Jean-François Xavier, de La Baroche, à Pleigne, membre, sans droit de signature;
Kottelat, Gervais André Joseph, de Mervelier, à Mervelier, membre, sans droit de signature;
Berberat, Julien, de Lajoux JU, à Les Breuleux, membre, sans droit de signature;
Cerf, Fabrice Paul, de Saulcy, à Courtemaîche (Basse-Allaine), membre, sans droit de signature;
Riat, Damien Michel Marcel, de Bure, à Bure, membre, sans droit de signature;
Scheurer, Sébastien, de Develier, à Develier, membre, sans droit de signature;
Magula, Julien François Clément, de Basse-Allaine, à Bourrignon, membre, sans droit de signature;
Eggenschwiler, Jean-Luc René, de Matzendorf, à Vicques (Val Terbi), gérant et secrétaire, avec signature collective à deux.