Reports for Roger Urs Bottlang
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Roger Urs Bottlang
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3579357, Commercial Registry Office Aargau, (400)
W-Soft IT GmbH, in Wohlen (AG), CHE-109.691.675, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2017, Publ. 3492413).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bottlang, Roger Urs, von Mägenwil, in Villmergen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Publication number: 3492413, Commercial Registry Office Aargau, (400)
W-Soft IT GmbH, in Wohlen (AG), CHE-109.691.675, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2011, Publ. 6226470).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wäger, Peter, von Rüti (ZH), in Wohlen (AG), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bottlang, Roger Urs, von Mägenwil, in Villmergen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 6226470, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Eldorado Automaten GmbH, in Fischbach-Göslikon, CH-400.4.023.724-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2011, S. 0, Publ. 6192878).
Statutenänderung:
16.06.2011, 22.06.2011.
Firma neu:
W-Soft IT GmbH.
Sitz neu:
Wohlen AG.
Domizil neu:
Zentralstrasse 3, 5610 Wohlen AG.
Zweck neu:
Alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit Internet, diesbezügliche Beratungen und Konzeptgestaltung, Beraten und Erstellen von Marketingkonzepten und andere betriebswirtschaftliche Beratungen, Betrieb von Internetshops sowie Erwerb und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Villiger, Daniel, von Bremgarten AG, in Fischbach-Göslikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Villiger, Claudia, von Bremgarten AG und Jonen, in Fischbach-Göslikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bottlang, Roger Urs, von Mägenwil, in Villmergen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.