Reports for Stephan Boss
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Stephan Boss
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005516075, Commercial Registry Office Berne, (36)
Datacube Biel AG, in Biel/Bienne, CHE-355.441.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2022, Publ. 1005504921).
Statutenänderung:
28.06.2022.
Firma neu:
NorthC Schweiz AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(NorthC Suisse SA) (NorthC Switzerland Ltd).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boss, Stephan, von Gündlischwand, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kocher, Pascal, von Worben, in Lyss, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Pascal, von Oberegg, in Lüscherz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005135566, Commercial Registry Office Berne, (36)
Datacube Biel AG, in Biel/Bienne, CHE-355.441.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 255 vom 31.12.2020, Publ. 1005062338).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boss, Stephan, von Gündlischwand, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kocher, Pascal, von Worben, in Lyss, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Pascal, von Oberegg, in Lüscherz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4122387, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schneider Electric (Schweiz) AG, in Ittigen, CHE-106.080.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3250717).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bölke, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rodriguez Silva, Rada Ioana, schwedische Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alvarez, Francisco Esteban, von Wauwil, in Wabern (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Stefan Markus, von Hergiswil bei Willisau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Marc, von Messen, in Aarberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pedersen, Ulrik Steen, dänischer Staatsangehöriger, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boss, Stephan, von Gündlischwand, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nussbaum, Armand Edouard, von Bolligen, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rufer, Caroline, von Mattstetten, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei-Spreiter, Barbara Dr., von Sevelen, in Männedorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emin, David Pierre Marcel, französischer Staatsangehöriger, in Tegernheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryser, Simon, von Dürrenroth, in Seftigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lerch, Patrik, von Murgenthal, in Fulenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meili, Andreas Daniel, von Homburg, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Ben Belaïd, Monia, von Bischofszell, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brogli, Ralph, von Möhlin, in Mumpf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hauri, Dominik, von Reitnau, in Wettswil (Wettswil am Albis), mit Kollektivprokura zu zweien;
Hoffmann, Reiner, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.