Reports for Péter Bordás
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Péter Bordás
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006124515, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bordstudio GmbH, in Zürich, CHE-187.588.754, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2021, Publ. 1005268530).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bordás, Péter, ungarischer Staatsangehöriger, in Ennetbaden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Neuenhof];
Tolvaj, Tamás, ungarischer Staatsangehöriger, in Ennetbaden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Neuenhof].
Publication number: 4365793, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 23'108 vom 28.06.2018 Bordstudio GmbH, in Zürich, CHE-187.588.754, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4330621).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bordás, Péter, ungarischer Staatsangehöriger, in Neuenhof, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: Bodás, Péter].
Publication number: 4253937, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bord Architekten AG vormals Berke Architekten, in Zürich, CHE-308.101.362, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2018, Publ. 4157367).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bordás, Péter, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.