Reports for Vincent Boaron
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Vincent Boaron
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4042083, Commercial Registry Office Valais, (621)
ORYX SA, à Bagnes, CHE-402.065.372, société anonyme (No. FOSC 5 du 09.01.2014, Publ. 1275087).
Modification des statuts:
23.01.2018.
Nouveau but:
gestion de biens immobiliers, fourniture de services et de conseils en matière immobilière, activité d'intermédiaire, de courtier ou d'agent en matière immobilière, promotion immobilière, développement, achat et vente de biens immobiliers, et d'entreprise générale, à l'exclusion des opérations prohibées par la Loi sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles communications aux actionnaires :
par avis inséré dans la FOSC ou par pli recommandé, si les actionnaires sont tous connus, pour les convocations aux assemblées générales, et par courrier écrit, téléfax ou courrier électronique, pour les autres communications.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Boaron, Vincent, de Hochdorf, à Bagnes, président, sans droit de signature;
Delaye, Eric, citoyen français, à Collonge-Bellerive, administrateur, avec signature individuelle;
Zehr ép. Delaye, Muriel, citoyenne française, à Collonge-Bellerive, administratrice, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Delaye, Eloi John, citoyen français, à Collonge-Bellerive, administrateur unique, avec signature individuelle.
Publication number: 1275087, Commercial Registry Office Valais, (621)
ORYX SA, à Bagnes, CHE-402.065.372, société anonyme (No. FOSC 62 du 02.04.2013, Publ. 7128226).
Nouvelle adresse:
Chemin de Pra-Michaud 21, 1936 Verbier.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Ollagnon, Christophe, de Basse-Allaine, à Bagnes, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Boaron, Vincent, de Hochdorf, à Bagnes, président, sans droit de signature;
Delaye, Eric, citoyen français, à Vésenaz (Collonge-Bellerive), administrateur, avec signature individuelle;
Zehr ép. Delaye, Muriel, citoyenne française, à Vésenaz (Collonge-Bellerive), administratrice, avec signature individuelle.