Reports for Stefania Bissig
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Stefania Bissig
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005244945, Commercial Registry Office Berne, (36)
ASSURISK AG, in Ostermundigen, CHE-101.754.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2011, S.0, Publ. 6429546).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bissig, Stefania, von Altdorf UR und Zürich, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Götz-Staudenmann, Silvia, von Unterseen und Guggisberg, in Ostermundigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnaiz Lozano, José Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Zollikofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fahrni, Markus, von Eriz, in Bellerive VD (Vully-les-Lacs), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Arnaiz Lozano, José Manuel [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Götz, Beat, von Unterseen, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Arnaiz Lozano, José Manuel [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004724271, Commercial Registry Office Berne, (36)
NOVO Business Consultants AG, in Bern, CHE-105.110.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2019, Publ. 1004623290).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Pascal, von Linden, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bissig, Stefania, von Zürich, in Bellerive VD (Vully-les-Lacs), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bula, Thomas, von Murten, in Murten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiorante, Domenico, von Bern, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedli, Nicolas, von Rüegsau, in Neuendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossenbacher, Yves, von Affoltern im Emmental, in Meisterschwanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hochuli, Daniel, von Reitnau, in Strengelbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mazzarella, Fabio, von Schwarzenburg, in Niederscherli (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muster, Tobias, von Lützelflüh, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinmann, Reto, von Walliswil bei Niederbipp, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöne, Alexander, von Bern, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Berne, (36)
ASSURISK AG, in B e r n , Viktoriarain 21, 3013 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.01.2001.
Zweck:
Erbringung von unabhängigen Beratungen von Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzdienstleistungen;
sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage gemäss Vertrag vom 16.1.2001: diverses Büromobiliar, 1 Fahrzeug BMW und 1 Fahrzeug Hyundai, zum Übernahmepreis von insgesamt CHF 46'000.-, wofür den Sacheinlegern 46 Namenaktien zu CHF 1'000.- ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.
Eingetragene Personen:
Götz, Beat, von Unterseen, in Ostermundigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fahrni, Markus, von Eriz, in Bern,Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bissig, Stefania, von Altdorf UR und Zürich, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Götz-Staudenmann, Silvia, von Unterseen und Guggisberg, in Ostermundigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Bern, Revisionsstelle.