Reports for Anita Binz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Anita Binz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005785386, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 25426 vom 21.06.2023 Maerki Baumann & Co. AG, in Zürich, CHE-101.015.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023, Publ. 1005777321).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binz, Anita, von Bülach, in Lachen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Vorsitzende der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005777321, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Maerki Baumann & Co. AG, in Zürich, CHE-101.015.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2023, Publ. 1005674951).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehrig, Prof. Dr. Bruno, von Ebnat-Kappel, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brönnimann, Peter, von Zürich, in Wettswil am Albis, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stricker, Sandro, von Herisau, in Wängi, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binz, Anita, von Bülach, in Lachen, Vorsitzende der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aouak, Khalil, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rutishauser, Gerald, von Münsterlingen, in Leuggern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005677986, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Bank Linth LLB AG, in Uznach, CHE-109.031.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2023, Publ. 1005645993).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Simoni, Fabio Bruno Guido, von Altendorf, in Lachen SZ (Lachen), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutschmann, Marcel, von Dinhard, in Pfäffikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Binz, Anita, von Bülach, in Lachen SZ (Lachen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Hunold, Marc André, von Glarus, in Brunnen (Ingenbohl), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dohr, Thomas, von Bühler, in Wangs (Vilters-Wangs), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sturm, Tanja Christine, deutsche Staatsangehörige, in Nuolen (Wangen (SZ)), Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geiger, Patricia, deutsche Staatsangehörige, in Weesen, mit Kollektivprokura zu zweien.