Reports for Martina Bianchini
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Martina Bianchini
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2156089, Commercial Registry Office Zug, (170)
AKBI Collaboration GmbH, bisher in Freienbach, CHE-308.727.320, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2014, Publ. 1584499).
Gründungsstatuten:
08.01.2014.
Statutenänderung:
17.04.2015.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Neuhofstrasse 4, 6330 Cham.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bianchini, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Cham, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Ecublens VD].
Publication number: 1584499, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
AKBI Collaboration GmbH, in Freienbach, CHE-308.727.320, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2014, Publ. 1285701).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akbeg, Süreyya Murat, genannt Murat S., belgischer Staatsangehöriger, in Ecublens VD, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bianchini, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Ecublens VD, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Marpingen (DE) und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 1285701, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
AKBI Collaboration GmbH (AKBI Collaboration LLC), in Freienbach, CHE-308.727.320, Schindellegistrasse 73, 8808 Pfäffikon SZ, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.01.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen branchenunabhängiger Beratungs- und Consultingdienstleistungen für Unternehmen und Private. Die Gesellschaft wird weiter eine virtuelle online Zusammenarbeitsplattform betreiben, die Lösungen für nachhaltige Entwicklung zur Verfügung stellt. Die Gesellschaft bezweckt weiter den Handel mit sowie Import und Export von Waren aller Art, namentlich von technischen Produkten, wie Hard- und Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 8.1.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Akbeg, Süreyya Murat, genannt Murat S., belgischer Staatsangehöriger, in Ecublens VD, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bianchini, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Marpingen (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.