Reports for Alain Beuret
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Alain Beuret
Newest SOGC notifications: Alain Beuret
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3815323, Commercial Registry Office Jura, (670)
Achor SA, précédemment à Cevio, CHE-105.759.251, société anonyme (No. FOSC 189 du 29.09.2016).
Modification des statuts:
02.10.2017.
Nouvelle raison sociale:
GROUPE ACHOR SA.
Nouveau siège:
Delémont.
Nouvelle adresse:
Rue Victor-Helg 18, 2800 Delémont.
Nouveau but:
Développement, fabrication et commerce de montres, d'instruments de mesure de temps et de leurs composants et accessoires, tels qu'écrins, étui, boites, etc. L'activité de la société s'étend également aux secteurs de la bijouterie, des métaux précieux et de leurs traitements (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre recommandée ou par courriel. Selon déclaration du 02.10.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Taillefumier, André, ressortissant français, à Lajoux JU, administrateur unique, avec signature individuelle;
Fiduciaire Muller & Christe SA, à Neuchâtel, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Beuret, Alain, de Les Breuleux, à Courtételle, administrateur, avec signature individuelle.
Publication number: 1762163, Commercial Registry Office Jura, (670)
Physic-Club Delémont SA, à Delémont, CHE-110.334.182, société anonyme (No. FOSC 116 du 19.06.2013, Publ. 926691).
Modification des statuts:
03.10.2014.
Nouvelle raison sociale:
Fysical Club SA en liquidation. Suivant procès-verbal authentique de son assemblée générale du 03.10.2014, la société a décidé de modifier sa raison sociale ainsi que sa dissolution.
Inscription ou modification de personne(s):
Beuret, Alain, de Les Breuleux, à Courtételle, président et liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: président avec signature collective à deux];
Willemin, Jean-Charles Guy Nestor, de Saulcy, à Develier, membre et secrétaire et liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre et secrétaire avec signature collective à deux].
Publication number: 7013322, Commercial Registry Office Jura, (670)
Boomerang Alain Beuret Sàrl, à Delémont, CH-670.4.002.636-2, société à responsabilité limitée (No. FOSC 128 du 07.07.2009, p. 15, Publ. 5119102).
Modification des statuts:
08.01.2013.
Nouveau but:
Acquisition, vente, construction, mise en valeur, rénovation, exploitation, courtage de tous biens immobiliers en Suisse ou à l'étranger (cf. statuts pour but complet).
prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par écrit ou par courriel.
Inscription ou modification de personne(s):
Beuret, Alain, de Les Breuleux, à Courtételle, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: avec une part sociale de CHF 20'000.00].