Reports for Yves Besse
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Yves Besse
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005824245, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation Liberty, à Sion, CHE-197.698.953, fondation (No. FOSC 51 du 14.03.2022, Publ. 1005426720).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Besse, Yves, de Lens, à Malte (MT), président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Arlettaz-Monnet, Géraldine, de Fully, à Martigny, présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Publication number: 2856399, Commercial Registry Office Valais, (626)
Bufidam-Victoria SA, à Lens, CHE-100.480.824, société anonyme (No. FOSC 238 du 08.12.2015, Publ. 2526663).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Besse, Yves, de Lens, à Malte (MT), président, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Pannatier, Marie-Jeanne, de Mont-Noble, à Montana, présidente, avec signature collective à deux [précédemment: de Nax, administratrice avec signature collective à deux].
Publication number: 2803723, Commercial Registry Office Valais, (626)
SI Kabri Crans SA, à Chermignon, CHE-102.992.153, société anonyme (No. FOSC 251 du 30.12.2013, Publ. 1263239).
Modification des statuts:
23.03.2016, 21.04.2016.
Nouveau siège:
Sierre.
Nouvelle adresse:
c/o Michel Burgener, Avenue Général-Guisan 12, Case postale 100, 3960 Sierre.
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par écrit, par fax ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Besse, Yves, de Lens, à Lens, président, avec signature individuelle;
Bufag - Bureau Fiduciaire d'Administration et de Gestion SA (CH-626.3.000.249-0), à Chermignon, organe de révision;
Pannatier, Marie-Jeanne, de Mont-Noble, à Chermignon, administratrice, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Burgener, Michel, de Viège, à Sierre, administrateur unique, avec signature individuelle. Selon déclaration du 23.03.2016, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].