Reports for Dieter Stefan Bernhardt
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Dieter Stefan Bernhardt
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005862462, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Berger AG Augst, in Augst, CHE-107.791.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2020, Publ. 1004879571).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhardt, Dieter, von Bülach, in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäublin, Tobias, von Bennwil, in Oberdorf (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005354389, Commercial Registry Office Zug, (170)
ZM Advisory AG, in Risch, CHE-314.248.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2018, Publ. 1004526206).
Firma neu:
ZM Advisory AG in Liquidation.
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.11.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnorf, Rudolf Werner, von Meilen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Andreas Victor, von Solothurn, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhardt, Dieter Stefan, von Bülach, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
finaplus GmbH (CHE-109.824.806), in Liestal, Liquidatorin.
Publication number: HR02-1004868411, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
SATHOM SARL, in Waldenburg, CHE-219.731.963, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2019, Publ. 1004705212).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhardt, Dieter, von Bülach, in Liestal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.