Reports for Tobias Schäublin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Tobias Schäublin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005862462, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Berger AG Augst, in Augst, CHE-107.791.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2020, Publ. 1004879571).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhardt, Dieter, von Bülach, in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäublin, Tobias, von Bennwil, in Oberdorf (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005823902, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Vortex Europe AG, bisher in Zollikon, CHE-198.660.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2022, Publ. 1005628887).
Statutenänderung:
09.08.2023.
Sitz neu:
Allschwil.
Domizil neu:
c/o interPipe Solution AG, Grabenring 8, 4123 Allschwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bissinger, Karl, österreichischer Staatsangehöriger, in Klausen-Leopoldsdorf (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vellano, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Houston (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breland, Quin, amerikanischer Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäublin, Tobias, von Bennwil, in Oberdorf (BL), mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005760182, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Immodepot SA, in Oberwil (BL), CHE-113.817.028, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2021, Publ. 1005157780).
Firma neu:
Immodepot SA in Liq..
Domizil neu:
Hohlweg 53, 4104 Oberwil BL.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.04.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruggmann, Sevda Zora, von Liestal, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäublin, Tobias, von Bennwil, in Oberdorf (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.