Reports for Horst Berger
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Horst Berger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005318841, Commercial Registry Office Zurich, (20)
P. Berger GmbH, in Hausen am Albis, CHE-230.093.970, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2016, S.0, Publ. 2580449).
Statutenänderung:
25.02.2021.
Sitz neu:
Kappel am Albis.
Domizil neu:
Kappelerhof 1, 8926 Kappel am Albis.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Lindlar (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Patricia, von Winterthur, in Kappel am Albis, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Adliswil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 2157237, Commercial Registry Office Zurich, (20)
P. Berger GmbH, in Hausen am Albis, CHE-230.093.970, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2011, Publ. 6376494). [Neue] Weitere Adresse: Sonnenbergstrasse 47, 8134 Adliswil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Lindlar (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Berger, Patricia, von Winterthur, in Adliswil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Hausen am Albis, Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6376494, Commercial Registry Office Zurich, (20)
P. Berger GmbH, in Hausen am Albis, CH-020.4.045.992-4, Heischerstrasse 35a, 8915 Hausen am Albis, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.10.2011.
Zweck:
Gegenstand des Unternehmens sind Dienstleistungen auf dem Gebiet der Beratung, der Bildung, des Lernens und der Musik, ferner alle damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 06.10.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Berger, Patricia, von Winterthur, in Hausen am Albis, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Berger, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Lindlar (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.