Reports for Albrecht Josef Bereuter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Albrecht Josef Bereuter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005657559, Commercial Registry Office Zug, (170)
Mitra Solutions AG, bisher in Winterthur, CHE-184.652.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2018, Publ. 1004481933).
Statutenänderung:
23.12.2022.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o JAROWA AG, Zählerweg 5, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morger, Joris, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flumini, Dandolo, von Horgen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Ulrich, von Zell (LU), in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bereuter, Albrecht, österreichischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005007696, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swiss eMobility, in Bern, CHE-487.002.813, Verein (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2019, Publ. 1004604030).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Thomas Urs, von Oberriet (SG), in Rüthi (Rheintal) (Rüthi (SG)), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bereuter, Albrecht Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lütolf, Remo, von Meggen, in Meggen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Morf, Marcel, von Lindau, in Winterberg ZH (Lindau), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyrsch, Luzius Alfred, von Killwangen, in Baden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haas, Christina, von Rumisberg, in Brittnau, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Betschart, Armin Oliver, von Steinerberg, in Horgen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brusa, Josef Karl, von Baar, in Gams, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kessler, Martin, von Dürnten, in Dürnten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Daniel Micha, von Oberkulm, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Riesen, Urs, von Zürich, in Bubikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Romano, Marco, von Mendrisio, in Mendrisio, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rosset, Stéphane, von Prez, in Prez-vers-Noréaz (Prez), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Prez-vers-Noréaz, in Neyruz FR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Savoy, Pierre, von Attalens, in Arni AG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seeger, Pascal André, von Luzern, in Ebikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zumbühl, Rudolf, von Luzern, in Villars-sur-Glâne, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Romang, Krispin, von Gsteig, in Liebefeld (Köniz), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004816914, Commercial Registry Office Zug, (170)
JAROWA AG, in Zug, CHE-470.230.582, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2019, Publ. 1004673363).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bereuter, Albrecht, österreichischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.