Reports for Dandolo Flumini
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dandolo Flumini
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005657559, Commercial Registry Office Zug, (170)
Mitra Solutions AG, bisher in Winterthur, CHE-184.652.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2018, Publ. 1004481933).
Statutenänderung:
23.12.2022.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o JAROWA AG, Zählerweg 5, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morger, Joris, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flumini, Dandolo, von Horgen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Ulrich, von Zell (LU), in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bereuter, Albrecht, österreichischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004481933, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Mitra Solutions GmbH, bisher in Zug, CHE-184.652.054, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2018, Publ. 4114167).
Statuten neu:
28.09.2018.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 28.09.2018 und Bilanz per 10.09.2018 mit Aktiven von CHF 114'478.04 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'675.61 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Mitra Solutions AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Mitra Solutions SA) (Mitra Solutions Ltd).
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Zürcherstrasse 12, 8400 Winterthur.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Vermarktung, Lizenzierung und zur Verfügung stellen von Software, informationstechnologischer Infrastruktur, lmmaterialgütern und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im ln-/Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 28.09.2018 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 80'000.00 umgewandelt.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoll, David, von Messen, in Rorschacherberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 72 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morger, Joris, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 56 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Flumini, Dandolo, von Horgen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 72 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 4114167, Commercial Registry Office Zug, (170)
Mitra Solutions GmbH(Mitra Solutions Sàrl) (Mitra Solutions LLC), in Zug, CHE-184.652.054, c/o Sielva Management SA , Gubelsstrasse 11, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.03.2018.
Zweck:
Entwicklung, Vermarktung, Lizenzierung und zur Verfügungsstellung von Software, informationstechnologischer Infrastruktur, Immaterialgütern und Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen. Mit Erklärung vom 02.03.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Morger, Joris, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 56 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Flumini, Dandolo, von Horgen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 72 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Stoll, David, von Messen, in Rorschacherberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 72 Stammanteilen zu je CHF 100.00.