Reports for Andreas Begert
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Andreas Begert
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3995327, Commercial Registry Office Berne, (36)
Devecon GmbH, in Rüdtligen-Alchenflüh, CHE-112.366.483, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2011, Publ. 6068168).
Statutenänderung:
10.01.2018.
Sitz neu:
Ersigen.
Domizil neu:
Lobärgstrasse 19, 3423 Ersigen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Entwicklung und Ausführung von Bauvorhaben aller Art, Kauf, Verkauf und Verwaltung von Immobilien, das Ausführen von Bauvorhaben als General- und Totalunternehmerin sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Gastronomie- und Tourismusbereich im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Begert, Andreas, von Ersigen, in Ersigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Utzenstorf].
Publication number: 2377329, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swisstube AG, in Burgdorf, CHE-108.644.489, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2009, S. 6, Publ. 4978242).
Statutenänderung:
04.09.2015.
Sitz neu:
Herzogenbuchsee.
Domizil neu:
c/o MS-Technologie GmbH, Hofmattstrasse 12, 3360 Herzogenbuchsee.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf sowie das Halten und Verwalten von Immobilien und von Beteiligungen sowie das Tätigen von Finanzanlagen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen errichten. Gemäss Erklärung vom 04.09.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Begert, Andreas, von Ersigen, in Ersigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kenora AG(CH-036.3.043.480-3), in Kirchberg BE, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Martin, von Treiten, in Rüegsau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5859464, Commercial Registry Office Berne, (36)
fil-plus GmbH, in Kirchberg BE, CH-053.4.015.434-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2010, S. 4, Publ. 5753350).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Begert, Andreas, von Ersigen, in Utzenstorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Begert-Hostettler, Marianne, von Ersigen, in Ersigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].