Reports for Alain Baumeler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Alain Baumeler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005334864, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Baumeler Software GmbH, in Ennetbürgen, CHE-103.821.034, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2009, S.16, Publ. 5402832).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumeler, Erika, von Emmen, in Buochs, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumeler, Alain, von Emmen, in Ennetbürgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publication number: 4163002, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Baumeler Software GmbH, bisher in Stans, CH-150.4.000.004-6, Herstellung von Software-Programmen sowie Entwicklung von Elektronik-Komponenten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2000, S. 1132).
Statutenänderung:
15.10.2007.
Sitz neu:
Ennetbürgen.
Domizil neu:
Schlegelmattli 13, 6373 Ennetbürgen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumeler, Alain, von Emmen, in Ennetbürgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: in Stans].
Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Baumeler Software GmbH, bisher in B u o c h s, Herstellung von Software- Programmen sowie Entwicklung von Elektronik-Komponenten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 31.07.1996, S. 4597).
Statutenänderung:
11.02.2000.
Sitz neu:
S t a n s.
Domizil neu:
Obere Spichermatt 23, 6370 Stans.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumeler, Alain, von Emmen, in Stans, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.- [bisher: in Buochs].