Reports for Albert Baumann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Albert Baumann
Holdings
Newest SOGC notifications: Albert Baumann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005867852, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Baumann Treuhand AG, in Vordemwald, CHE-103.104.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2009, S.1, Publ. 5247182).
Firma neu:
Baumann Treuhand AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.10.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Lydia, von Bern und Vordemwald, in Vordemwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Die 14 S-Konzept AG (CHE-106.338.142), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Albert, von Bern, in Vordemwald, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005132331, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Parmedtec GmbH, in Vordemwald, CHE-100.956.086, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2010, S.2, Publ. 5513684).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Albert, von Bern, in Vordemwald, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fleck, Christoph Artur, von Unterentfelden, in Aarau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005126721, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kinderwerk Lima, in Zürich, CHE-110.370.746, Verein (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2014, S.0, Publ. 1766733).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Albert, von Bern, in Vordemwald, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Touh, Dorothe, von Hagenbuch, in Köniz, Vizepräsidentin des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mader, Dorothe];
Landes, Robert, von Schaffhausen, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Niederhäusern, Susanne, von Riggisberg, in Frauenfeld, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.