Reports for Dr. Debra Stefanie Barker
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Dr. Debra Stefanie Barker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004588690, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Polyphor AG, in Allschwil, CHE-108.535.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557629).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barker, Dr. Debra Stefanie, britische Staatsangehörige, in Biel-Benken, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dale, Dr. Glenn, von Grindelwald, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernardini, Francesca, italienische Staatsangehörige, in Hésingue (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3715437, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Polyphor AG, in Allschwil, CHE-108.535.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2017, Publ. 3495295).
Statutenänderung:
14.06.2017. 31.07.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 13'071'034.00 [bisher: CHF 11'836'264.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 13'071'034.00 [bisher: CHF 11'836'264.00].
Aktien neu:
6'535'517 Namenaktien zu CHF 2.00 [bisher: 5'918'132 Namenaktien zu CHF 2.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Möller, Thomas, von Basel, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hooftman, Dr. Leonard genannt Leon, niederländischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hof Kallweit, Catherine Isabelle, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wallnöfer, Dr. Andreas, von Basel, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alexieva Scott, Kalina, von Mettmenstetten, in Erlenbach (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barker, Dr. Debra Stefanie, britische Staatsangehörige, in Biel-Benken, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.