Reports for Michel Barbey
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Michel Barbey
Holdings
Newest SOGC notifications: Michel Barbey
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005984287, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
NOVAGENESIS FOUNDATION, in Luzern, CHE-462.978.098, Stiftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Publ. 3175343).
Name neu:
NOVAGENESIS FOUNDATION in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Etude Borel & Barbey, 2, rue de Jargonnant, CP 6045, 1211 Genf 6 Liquidationsadresse. Die Stiftung wird gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 25.01.2024 aufgehoben und in Liquidation gesetzt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barbey, Michel, von Chexbres, in Chêne-Bougeries, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3118329, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
NOVAGENESIS FOUNDATION, in Weggis, CHE-462.978.098, Stiftung (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2015, Publ. 2417123).
Urkundenänderung:
18.08.2016.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
c/o Gewerbe-Treuhand AG, Eichwaldstrasse 13, 6002 Luzern. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barbey, Michel, von Chexbres, in Chêne-Bougeries, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2670345, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Fondation Montagu, in Zürich, CHE-110.401.950, Stiftung (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2011, Publ. 6386518).
Postadresse neu:
[Die Postadresse wird als weitere Adresse aufgeführt aufgrund geänderter Eintragungsvorschrift.]. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.]. [Neue] Weitere Adresse: c/o Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie, Postfach 1831, 8032 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nater, Dr. Urs Andrea, von St. Moritz, in St. Moritz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barbey, Michel, von Chexbres, in Genève, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Chêne-Bougeries, Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fiduciaire Verifid SA (CHE-105.993.083), in Genève, Revisionsstelle [bisher: Fiduciaire Verifid SA (CH-660.0.677.983-5), in Genf].