Reports for René Baldenweg
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: René Baldenweg
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1033595, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Frey + Gnehm Ingenieure AG, in Olten, CH-241.3.010.050-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 31.05.2011, Publ. 6185182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Della Chiesa, Gerardo, italienischer Staatsangehöriger, in Trimbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Baldenweg, René, von Schönenwerd, in Läufelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Publication number: 6185182, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Frey + Gnehm Ingenieure AG, in Olten, CH-241.3.010.050-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2011, S. 0, Publ. 6169254).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baldenweg, René, von Schönenwerd, in Läufelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Publication number: 6170100, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Frey + Gnehm Olten AG, in Olten, CH-249.3.000.401-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2010, S. 15, Publ. 5652900).
Statutenänderung:
12.05.2011.
Firma neu:
MEBTRIMMO AG.
Zweck neu:
Erwerb, Veräusserung, Verwaltung und Vermietung von Immobilien sowie Verwaltung und Finanzierung von Vermögenswerten und Beteiligungen, Erwerb und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten sowie Beteiligung an anderen Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen sowie Zweigniederlassungen errichten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch schriftliche Mitteilung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baldenweg, René, von Schönenwerd, in Läufelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Schibli, Reto, von Olten, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Sutter, Thomas, von Oberuzwil, in Brugg, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Martin, von Olten und Dulliken, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Dulliken].
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Hägendorf]. [gestrichen: Wangen bei Olten].