Reports for Jeannine Baier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jeannine Baier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005363727, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ökopower AG, in Ottenbach, CHE-111.997.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2019, Publ. 1004722216).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schramm, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Hans-Martin Meyer oder Jeannine Baier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Hans-Martin, von Schleitheim und Schaffhausen, in Schlieren, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Daniel Gobbo oder Alexander Flacher [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Klaus Schramm oder Daniel Gobbo];
Baier, Jeannine, von Landquart, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Daniel Gobbo oder Alexander Flacher [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Klaus Schramm oder Daniel Gobbo];
Flacher, Alexander, von Humlikon, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Jeannine Baier oder Hans-Martin Meyer.
Publication number: 2513881, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ökopower AG, in Ottenbach, CHE-111.997.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 17.11.2015, Publ. 2485179).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Hans-Martin, von Schleitheim und Schaffhausen, in Schlieren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Klaus Schramm oder Daniel Gobbo [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Hans-Peter Schück oder Klaus Schramm];
Baier, Jeannine, von Landquart, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Klaus Schramm oder Daniel Gobbo [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Hans-Peter Schück oder Klaus Schramm].
Publication number: 2040223, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 40 vom 27.02.2015 publizierten TR-Eintrag Nr. 7'329 vom 24.02.2015Ökopower AG, in Ottenbach, CHE-111.997.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2015, Publ. 2013249).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Hans-Martin, von Schleitheim und Schaffhausen, in Schlieren, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Hans-Peter Schück oder Klaus Schramm [nicht: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Hans-Peter Schück];
Baier, Jeannine, von Landquart, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Hans-Peter Schück oder Klaus Schramm [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Hans-Peter Schück]. .