Reports for Thomas Baggenstos
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas Baggenstos
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Baggenstos
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1004674309, Commercial Registry Office Zug, (170)
Röck Baggenstos Architekten AG, in Baar, CHE-152.247.583, Mühlegasse 18, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.06.2019.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Baugewerbe;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung den Architekturbetrieb der Röck Baggenstos Architekten AG (Firma neu: Röck Baggenstos Immobilien AG) (CHE-114.283.922), in Baar, gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 27.06.2019 und Inventar per 31.12.2018 mit Aktiven von CHF 1'316'810.95 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 366'227.06, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 750'583.89 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Eingetragene Personen:
Baggenstos, Thomas, von Steinhausen, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Röck, Daniel, von Baar, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Cioffi, Maurizio, von Altbüron, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
Fellmann & Partner AG (CHE-106.523.685), in Zug, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004541739, Commercial Registry Office Zug
Röck Baggenstos Architekten AG, in Baar, CHE-114.283.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2013, Publ. 7121292). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.03.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baggenstos, Thomas, von Gersau und Steinhausen, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Röck, Daniel, von Baar, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Cioffi, Maurizio, von Altbüron, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
Fellmann & Partner AG (CHE-106.523.685), in Zug, Revisionsstelle.
Publication number: 2057117, Commercial Registry Office Zug, (170)
qbic Systembauten GmbH, in Hünenberg, CHE-110.048.316, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2009, S. 23, Publ. 5216954).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Agsten, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Baggenstos, Thomas, von Steinhausen und Gersau, in Cham, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Hüsler, Heinz, von Steinhausen, in Küssnacht am Rigi, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Weiss, Bruno, von Zug, in Sins, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Müller, Benno, von Schüpfheim, in Greppen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Wiss, Beat, von Zug und Oberrüti, in Immensee, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bisang, Walter, von Egolzwil, in Küssnacht am Rigi, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 und mit 5 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].