Reports for Daniel Baggenstos
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Baggenstos
Newest SOGC notifications: Daniel Baggenstos
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4046815, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
M&M Engineering Partner AG, in Wollerau, CHE-106.173.622, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2017, Publ. 3561151).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baggenstos, Daniel, von Gersau, in Wädenswil, mit Einzelprokura.
Publication number: 3838996, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
M&M Engineering Partner AG, bisher in Thalwil, CH-020.2.901.817-6, Erbringen von Ingenieur-Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2005, S. 26, Publ. 2910854).
Gründungsstatuten:
21.06.2005.
Statutenänderung:
6.03.2007.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Samstagernstrasse 55, 8832 Wollerau.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Ingenieur-Dienstleistungen. Im weiteren kann sie Sondermaschinen und Anlagen von Industrie und Gewerbe und andere Produkte im genannten Bereich entwickeln, herstellen und damit Handel betreiben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben oder veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Motterle, Reto, von Thalwil, in Richterswil, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Mächler, Georg, von Vorderthal, in Wangen SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Baggenstos, Daniel, von Gersau, in Wädenswil, mit Einzelprokura [wie bisher];
STT Schoch Treuhand Team AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher].
Publication number: 2910854, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ingenieur-Büro M & M, G. Mächler & R. Motterle, in Thalwil, CH-020.2.901.817-6, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 28.03.2000, S. 2072).
Statuten neu:
21.06.2005.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.06.2005 und Bilanz per 31.12.2004 mit Aktiven von CHF 276'245.52 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 74'171.90 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Firma neu:
M&M Engineering Partner AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Ingenieur-Dienstleistungen. Im weiteren kann sie Sondermaschinen und Anlagen von Industrie und Gewerbe und andere Produkte im genannten Bereich entwickeln, herstellen und damit Handel betreiben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben oder veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Motterle, Reto, von Thalwil, in Richterswil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter];
Mächler, Georg, von Vorderthal, in Wangen SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter];
Baggenstos, Daniel, von Gersau, in Wädenswil, mit Einzelprokura;
STT Schoch Treuhand Team AG, in Zürich, Revisionsstelle.