Reports for Alois Baggenstos
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alois Baggenstos
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006121341, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Wert AG, in Rothenburg, CHE-101.672.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2023, Publ. 1005801095).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baggenstos, Alois, von Gersau, in Rothenburg, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fry, Peter, von Disentis/Mustér, in Malters, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Leka, Muse, kosovarischer Staatsangehöriger, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005191869, Commercial Registry Office Zurich, (20)
FirstNet AG, bisher in Rothenburg, CHE-114.081.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2016, Publ. 2919477).
Statutenänderung:
05.05.2021.
Firma neu:
ExaPay AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Splügenstrasse 9, 8022 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung in Unternehmens- und Finanz-Angelegenheiten, die Vermittlung und Verwaltung und Handel von Immobilien, Crypto-Währungen und Rohstoffen im In- und Ausland, sowie den physischen Handel mit Edelmetallen und Münzen, die Lagerung von Edelmetallwaren und virtuellen Währungen im Eigenhandel und im Auftrag von Kunden sowie Beteiligung an Unternehmen mit diesem Gesellschaftszweck. Erbringung von Dienstleistungen im Bereich IT, insbesondere Entwicklung und Vertrieb von Soft- und Hardware für Zahlungssysteme sowie die Aufbewahrung und den Handel virtueller Währungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baggenstos, Alois, von Gersau, in Rothenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morandi, Reto, von Brissago, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3152049, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Best Jobs Baggenstos AG, in Luzern, CHE-103.879.453, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2015, Publ. 2068097).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudolf, Urs, von Emmen und Bad Zurzach, in Emmen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baggenstos, Alois, von Gersau, in Rothenburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Auf der Maur, Werner, von Emmen und Schwyz, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muth, Gustav, von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fuhrer und Partner Audit AG (CHE-106.222.373), in Stans, Revisionsstelle [bisher: Fuhrer und Partner Audit AG, in Stans (CH-150.3.000.341-6)].
Zweigniederlassung neu:
[gestrichen: Zug (CH-170.9.001.061-0)].