Reports for Gregor Bättig
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Gregor Bättig
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005655977, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pistache GmbH, in Zürich, CHE-291.191.225, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2019, Publ. 1004647642).
Domizil neu:
Selnaustrasse 5, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reber, Isabel, von Winterthur, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bättig, Gregor, von Grosswangen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004647642, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pistache GmbH, in Männedorf, CHE-291.191.225, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2018, Publ. 4408329).
Statutenänderung:
27.05.2019.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Bachtobelstrasse 46, 8045 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bättig, Gregor, von Grosswangen, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Männedorf];
Reber, Isabel, von Winterthur, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Männedorf].
Publication number: HR02-1004494096, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Raskin Software LLC, in Zürich, CHE-109.606.020, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2013, Publ. 1022345).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bättig, Gregor, von Grosswangen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosewich, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 95 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Halter, Martin, von Lungern, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 85 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00].