Reports for Markus Bärtschi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Markus Bärtschi
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Bärtschi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3623667, Commercial Registry Office Berne, (36)
LANDI Hasle-Oberburg, Genossenschaft, in Hasle bei Burgdorf, CHE-105.785.975, Genossenschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2015, Publ. 2514571).
Statutenänderung:
17.06.2017.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der LANDI Wasen-Sumiswald Genossenschaft, in Sumiswald (CHE-107.232.285), gemäss Fusionsvertrag vom 06.04.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 3'054'643.97 und Fremdkapital von CHF 2'569'370.74 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der LANDI Aemme, Genossenschaft, in Rüegsau (CHE-107.233.882), gemäss Fusionsvertrag vom 06.04.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 2'201'319.61 und Fremdkapital von CHF 1'313'017.41 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
LANDI Region Aemme, Genossenschaft. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 30.06.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krähenbühl, Ulrich, von Trub, in Lützelflüh-Goldbach (Lützelflüh), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maurer, Walter, von Vechigen, in Hasle b. Burgdorf (Hasle bei Burgdorf), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Hans Ulrich, von Lützelflüh, in Hasle b. Burgdorf (Hasle bei Burgdorf), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Grossenbacher, Hansueli, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zwygart, Martin, von Krauchthal, in Heimiswil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggimann, Rudolf, von Sumiswald, in Sumiswald, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beck, Hans, von Sumiswald, in Ramsei (Lützelflüh), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bärtschi, Markus, von Sumiswald, in Sumiswald, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Held, Viktor, von Heimiswil, in Rüderswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüthi, Daniel, von Rüderswil, in Oberburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rothenbühler, Stefan, von Lauperswil, in Lützelflüh-Goldbach (Lützelflüh), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schütz, Willi, von Sumiswald, in Sumiswald, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stalder, André, von Rüegsau, in Lützelflüh-Goldbach (Lützelflüh), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wymann, Urs, von Lützelflüh, in Oberburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wüthrich, Daniel, von Trub, in Heimiswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Peter, von Wyssachen, in Madiswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.
Publication number: 2765007, Commercial Registry Office Berne, (36)
LANDI Wasen-Sumiswald Genossenschaft, in Sumiswald, CHE-107.232.285, Genossenschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2012, Publ. 6939500).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krähenbühl, Samuel, von Trub, in Sumiswald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtschi, Markus, von Sumiswald, in Sumiswald, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4777462, Commercial Registry Office Berne, (36)
Rudolf Ruch AG, in Sumiswald, CH-053.3.007.816-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2007, S. 4, Publ. 4198870).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Christof, von Langnau im Emmental, in Hünibach (Gemeinde Hilterfingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bärtschi, Markus, von Sumiswald, in Sumiswald (Wasen im Emmental), mit Kollektivprokura zu zweien;
Fankhauser, Franz, von Trub, in Utzenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Friedli, Peter, von Lützelflüh, in Burgdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aebersold, Jürg, von Freimettigen, in Burgdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weissert, Bruno, von Winterthur, in Bremgarten AG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Christoph, von Eriswil, in Sumiswald, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Weiermann, Daniel, von Kleindietwil, in Wyssachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeschlimann, Doris, von Gondiswil, in Sumiswald, mit Kollektivprokura zu zweien.