Reports for Markus Bacher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Markus Bacher
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Bacher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005406731, Commercial Registry Office Berne, (36)
PubliBike AG, in Bern, CHE-115.318.664, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2021, Publ. 1005090472).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plüss, Christian Georg, von Murgenthal, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Benno, von Kerns, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ehrler, Guy Oliver Philipp, von Luzern und Bolligen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müggler, Martina Daniela, von Fischingen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nunez Ruiz, Jenny Myriam, genannt Jenny, von Fribourg, in Villars-sur-Glâne, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honegger, Guido, von Zürich, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Binggeli, Thomas, von Schwarzenburg, in Niederscherli (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bacher, Markus, von Bern, in Zollikofen, Geschäftsführer, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bommer + Partner Treuhandgesellschaft (CHE-106.498.509), in Bern, Revisionsstelle.
Publication number: 3671151, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bürgerhaus Bern AG, in Bern, CHE-100.275.773, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2012, Publ. 6852560).
Statutenänderung:
12.06.2017.
Domizil neu:
c/o Haussener und Partner Notare, Monbijoustrasse 22, 3011 Bern. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 11.06.2012 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.06.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzmann, Ulrich, von Ittigen, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boegli, Bernhard, von Ittigen, in Spiegel b. Bern (Köniz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bacher, Markus, von Bern, in Zollikofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Elisabeth Anna Katharina, von Bern und Rüderswil, in Meilen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haussener, Gregor, von Rüeggisberg, in Meikirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gewerbetreuhand AG Treuhandstelle des Gewerbeverbandes der Stadt Bern (CHE-107.985.580), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Gewerbetreuhand AG Treuhandstelle des Gewerbeverbandes der Stadt Bern (CH-035.3.009.694-5)].