Markus Bacher
domiciled in Baden, from Schönenwerd Active mandates: IBK BACHER GmbH Connected persons: Roland Bacher You can stay up to date through "Markus Bacher", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Bacher"
Credit rating You can stay up to date through "Markus Bacher", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Bacher"
|
|
Markus Bacher
domiciled in Zollikofen, from Bern Active mandates: PubliBike AG, Bürgerhaus Bern AG Connected persons: François Kuonen, Roger Juanola Jornet, Romain Dequesne and more You can stay up to date through "Markus Bacher", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Bacher"
Credit rating You can stay up to date through "Markus Bacher", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Bacher"
|
Places where people with the name Markus Bacher live
Sectors in which people with the name Markus Bacher work
Architectural and engineering activities
Rental of consumer durables
Management of real estate portfolio properties
Architectural and engineering activities
Rental of consumer durables
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Markus Bacher
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Markus Bacher
Publication number: HR02-1005406731, Commercial Registry Office Berne, (36)
PubliBike AG, in Bern, CHE-115.318.664, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2021, Publ. 1005090472).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plüss, Christian Georg, von Murgenthal, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Benno, von Kerns, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ehrler, Guy Oliver Philipp, von Luzern und Bolligen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müggler, Martina Daniela, von Fischingen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nunez Ruiz, Jenny Myriam, genannt Jenny, von Fribourg, in Villars-sur-Glâne, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honegger, Guido, von Zürich, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Binggeli, Thomas, von Schwarzenburg, in Niederscherli (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bacher, Markus, von Bern, in Zollikofen, Geschäftsführer, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bommer + Partner Treuhandgesellschaft (CHE-106.498.509), in Bern, Revisionsstelle.
Publication number: 3671151, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bürgerhaus Bern AG, in Bern, CHE-100.275.773, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2012, Publ. 6852560).
Statutenänderung:
12.06.2017.
Domizil neu:
c/o Haussener und Partner Notare, Monbijoustrasse 22, 3011 Bern. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 11.06.2012 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.06.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzmann, Ulrich, von Ittigen, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boegli, Bernhard, von Ittigen, in Spiegel b. Bern (Köniz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bacher, Markus, von Bern, in Zollikofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Elisabeth Anna Katharina, von Bern und Rüderswil, in Meilen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haussener, Gregor, von Rüeggisberg, in Meikirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gewerbetreuhand AG Treuhandstelle des Gewerbeverbandes der Stadt Bern (CHE-107.985.580), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Gewerbetreuhand AG Treuhandstelle des Gewerbeverbandes der Stadt Bern (CH-035.3.009.694-5)].
Publication number: 6028946, Commercial Registry Office Zug, (170)
Nussbaumer Elektro Zug AG, in Zug, CH-170.3.020.206-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2009, S. 25, Publ. 5339536).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schatzmann, Ivan, von Lupfig, in Greppen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Peter Stadler Treuhand AG, in Baar, Revisionsstelle;
Amgwerd, Marcel, von Sattel, in Hünenberg, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bacher, Markus, von Baar, in Baar, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Suter, Sandro, von Eschenbach LU, in Eschenbach LU, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaumer, Ernst, von Zug und Oberägeri, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lufida Revisions AG (CH-170.9.001.417-7), in Zug, Revisionsstelle.