Reports for Fernand Avanthey
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Fernand Avanthey
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5193248, Commercial Registry Office Valais
Court'in SA, à Monthey, CH-621.3.000.287-1, société anonyme (FOSC no 232 du 29.11.2006, p. 17, publ. 3656096).
Nouvelle raison sociale:
Court'in SA en liquidation. Dissolution en assemblée générale du 05.12.2008 Adresse de liquidation: c/o Alberti Alberto, Pl. de l'Hôtel de Ville 1A, 1870 Monthey.
Inscription ou modification de personnes:
Avanthey, Fernand, de Champéry, à Monthey, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Crittin, Jean-Jacques, de Chamoson, à Monthey, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Bossert, Joseph, de Othmarsingen, à Monthey, vice-président, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux];
Mazzanisi, Giulio, citoyen italien, à Monthey, président, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux];
Alberti, Alberto, de Monthey, à Monthey, administrateur, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président].
Publication number: 5012832, Commercial Registry Office Valais
Climaval Monthey SA, à Monthey, CH-621.3.000.241-2, société anonyme (FOSC no 108 du 10.06.1997, p. 3979).
Nouvelle raison sociale:
Climaval Monthey SA en liquidation. Dissolution en assemblée générale du 30.04.2009.
Adresse de liquidation:
c/o Fernand Avanthey, Rte de Mareindeux 79, 1870 Monthey.
Personnes et signatures radiées:
Bechter, François, de Sierre, à Uvrier (Sion), secrétaire, avec signature collective à deux;
Bitschnau, Joseph, de Sion, à Bramois (Sion), membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Avanthey, Fernand, de Champéry, à Monthey, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature collective à deux].
Publication number: 3122986, Commercial Registry Office Valais
F. Avanthey S.A., à Monthey, CH-621.3.000.081-2, installations sanitaires et de chauffage, travaux de ferblanterie et de couverture, etc... (FOSC no 88 du 09.05.2003, p. 19, publ. 983012).
Personne et signature radiée:
Avanthey, Fernand, de Champéry, à Monthey, secrétaire, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne:
Gremaud, Olivier, de Echarlens, à Monthey, administrateur et secrétaire, avec signature individuelle.