Reports for Frank Ernst Friedrich Auer
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Frank Ernst Friedrich Auer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005419113, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Amarto AG, in Basel, CHE-461.955.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2019, Publ. 1004676847).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auer, Frank Ernst Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Mülheim an der Ruhr (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4951330, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Biotiki (Schweiz) AG, in Basel, CH-280.3.003.238-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2006, S. 5, Publ. 3613402).
Firma neu:
Biotiki (Schweiz) AG in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.03.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auer, Frank Ernst Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Mülheim an der Ruhr (DE), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Christian, von Courtedoux, in Oberwil BL, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Revibal Treuhandgesellschaft (CH-270.3.002.263-2), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Revibal Treuhandgesellschaft].
Publication number: 2726508, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Biotiki (Schweiz) AG, bisher in Muttenz, CH-280.3.003.238-9, pharmazeutische und parapharmazeutische Produkte usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 01.03.2000, S. 1415).
Statutenänderung:
22.02.2005.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Bundesstr. 31, 4054 Basel.
Zweck:
Handel mit pharmazeutischen und parapharmazeutischen Produkten sowie mit Nahrungsmittelergänzungen, Kauf und Verkauf von Lizenzen sowie Vergabe von Unterlizenzen, vornehmlich in der Schweiz. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Mitteilungen die Aktionäre: Eingeschriebene Briefe, sofern Adressen bekannt, sonst Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fraefel, Dr. Willy, von Uzwil, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Santschi & Partner Treuhand AG, in Reinach BL, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Christian, von Courtedoux, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Auer, Frank Ernst Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Mülheim an der Ruhr (DE), mit Einzelunterschrift;
Revibal Treuhandgesellschaft, in Basel, Revisionsstelle.